役員の状況
米司博
2022年3月の株式保有割合0.054%(前回報告+0.003%、85,000株)
- 2014年3月
取締役常務執行役員
3PL事業担当(兼)ロジスティクス営業本部長(兼)チェーンストア物流第1営業部長 - 0.016%
20,000株 - 2015年3月+0.005%
取締役専務執行役員
経営管理・戦略担当(兼)安全品質環境担当 - 0.021%
30,000株 - 2016年3月+0.004%
取締役専務執行役員
経営管理・戦略担当(兼)安全品質環境担当 - 0.025%
36,000株 - 2019年3月+0.014%
取締役
商事貿易事業担当 - 0.039%
59,000株 - 2020年3月+0.004%
- - 0.043%
66,000株 - 2021年3月+0.008%
取締役
商事事業担当 - 0.051%
78,000株 - 2022年3月+0.003%
取締役
商事事業担当 - 0.054%
85,000株
略歴
1978年4月 | 当社入社 |
2001年4月 | 当社人事部長 |
2007年4月 | 当社ロジスティクス営業本部 副本部長 |
2009年4月 | 当社執行役員就任 |
2013年4月 2013年6月 | 当社常務執行役員就任 当社3PL事業担当委嘱 当社ロジスティクス営業本部長 委嘱 当社取締役就任 |
2015年4月 | 当社専務執行役員就任 当社経営管理・戦略担当委嘱 当社安全品質環境担当委嘱 |
2017年4月 | センコー商事㈱代表取締役社長 就任(現在) |
2019年6月 2020年4月 | 当社取締役就任(現在) 当社商事貿易事業担当委嘱 当社商事事業担当委嘱(現在) |
その他
- 生年月日
- 1953年9月8日