役員の状況
山下英樹
2021年3月の株式保有割合0.001%(1,300株)
- 2014年3月
監査役 - 0%
0株 - 2015年3月
監査役 - 0%
1,000株 - 2016年3月
監査役 - 0%
2,000株 - 2017年3月
監査役 - 0%
5,000株 - 2018年3月
監査役 - 0.001%
600株 - 2019年3月 ±0%
査 役 - 0.001%
800株 - 2020年3月 ±0%
査 役 - 0.001%
1,100株 - 2021年3月 ±0%
査 役 - 0.001%
1,300株
略歴
1982年4月 1985年4月 | 弁護士(現職) 第二東京弁護士会入会 山下英樹法律事務所(現山下・ |
遠山法律事務所)開設 | |
1993年3月 2012年3月 | 弁理士 株式会社アイセルネットワークス社外監査役(現職) |
2014年6月 | 当社監査役(現職) |
(重要な兼職の状況)山下・遠山法律事務所弁護士株式会社アイセルネットワークス社外監査役 |
その他
- 生年月日
- 1954年4月29日