役員の状況
伊藤雅俊
2020年3月の株式保有割合0.001%(3,500株)
- 2016年3月
社外取締役 - 0%
0株 - 2017年3月
社外取締役 - 0%
600株 - 2018年3月
社外取締役 - 0%
1,500株 - 2019年3月
社外取締役 - 0.001%
2,400株 - 2020年3月 ±0%
社外取締役 - 0.001%
3,500株
略歴
1971年4月 1999年6月 | 味の素株式会社入社 同社取締役 |
2003年4月 | 味の素冷凍食品株式会社 代表取締役社長 |
2006年8月 | 味の素株式会社代表取締役専務執行役員食品カンパニープレジデント |
2009年6月 2015年6月 | 同社代表取締役取締役社長 最高経営責任者 同社代表取締役取締役会長 |
2016年2月 | 公益社団法人日本アドバタイザー ズ協会理事長(現任) |
2016年6月 | 当社社外取締役(現任) |
2019年6月 | ヤマハ株式会社社外取締役(現任) 日本電気株式会社社外取締役(現任) 味の素株式会社取締役会長(現任) |
その他
- 生年月日
- 1947年9月12日