役員の状況
漆間道宏
2020年3月の株式保有割合0.003%(前回報告+0.001%、12,600株)
- 2019年3月
- - 0.002%
9,900株 - 2020年3月+0.001%
取締役
監査等委員 監査等委員会委員長 - 0.003%
12,600株
略歴
1977年4月 | 九州電力株式会社入社 |
2007年7月 | 同社監査役室監査担当部長 |
2008年7月 | 同社監査役室長 |
2009年6月 | 同社総務部長 |
2011年6月 | 社団法人九州経済連合会(現一般社団法人九州経済連合会)常務理事 |
2011年6月 | 九州電力株式会社理事社団法人九州経済連合会出向(2013年6月退任) |
2013年6月 | 株式会社博多ステーションビル代表取締役社長 |
2013年6月 | 九州電力株式会社理事株式会社博多ステーションビル出向 |
2018年6月 | 同社執行役員株式会社博多ステーションビル出向(2019年6月退任) |
2019年6月 | 九州電力株式会社取締役監査等委員(現) |
その他
- 生年月日
- 1954年7月24日