役員の状況
豊馬誠
2022年3月の株式保有割合0.005%(前回報告+0.001%、22,478株)
- 2018年3月
取締役常務執行役員
コーポレート戦略部門長 - 0.002%
7,878株 - 2019年3月 ±0%
- - 0.002%
10,178株 - 2020年3月+0.001%
代表取締役
副社長 執行役員 コーポレート戦略部門長 - 0.003%
13,478株 - 2021年3月+0.001%
代表取締役
副社長 執行役員 - 0.004%
17,778株 - 2022年3月+0.001%
代表取締役
副社長 執行役員 危機管理官、 ESGに関する事項 - 0.005%
22,478株
略歴
1981年4月 | 九州電力株式会社入社 |
2013年6月 | 同社電力輸送本部部長(系統運用) |
2014年7月 | 同社電力輸送本部部長(計画) |
2016年6月 | 同社執行役員福岡支社長 |
2018年6月 | 同社取締役常務執行役員コーポレート戦略部門長 |
2018年8月 | 福岡エアポートホールディングス株式会社代表取締役社長(2020年6月退任) |
2020年6月 | 九州電力株式会社代表取締役副社長執行役員コーポレート戦略部門長 |
2021年6月 | 同社代表取締役副社長執行役員危機管理官 |
2021年7月 | 同社代表取締役副社長執行役員危機管理官、ESGに関する事項(現) |
その他
- 生年月日
- 1959年1月1日