役員の状況
柳谷孝
2022年3月の株式保有割合0.021%(3,000株)
- 2014年3月
取締役 - 0.02%
3,000株 - 2015年3月 ±0%
取締役 - 0.02%
3,000株 - 2016年3月 ±0%
取締役 - 0.02%
3,000株 - 2017年3月 ±0%
取締役 - 0.02%
3,000株 - 2018年3月 ±0%
取締役 - 0.02%
3,000株 - 2019年3月+0.001%
取締役 - 0.021%
3,000株 - 2020年3月 ±0%
取締役 - 0.021%
3,000株 - 2021年3月 ±0%
取締役 - 0.021%
3,000株 - 2022年3月 ±0%
取締役 - 0.021%
3,000株
略歴
2001年10月 | 野村證券株式会社常務取締役 |
2002年4月 | 同社代表取締役専務取締役 |
2003年6月 | 同社代表執行役専務執行役 |
2006年4月 | 同社代表執行役執行役副社長 |
2008年4月 | 同社執行役副会長 |
2008年10月 | 同社執行役員副会長 |
2012年4月 | 同社常任顧問 |
2012年8月 | 同社顧問 |
2013年3月 | 同社退任 |
2013年6月 | 当社取締役(現任) |
2014年6月 | 株式会社ハーツユナイテッドグループ(現株式会社デジタルハーツホールディングス)社外取締役(現任) |
2015年6月 | 昭和産業株式会社社外取締役(現任) |
2016年5月 | 学校法人明治大学理事長(現任) |
2016年5月 | 学校法人中野学園理事長(現任) |
その他
- 生年月日
- 1951年11月13日