役員の状況
伊藤博
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役 - 0%
0株 - 2023年3月
取締役 - 0%
0株 - 2024年3月
取締役 - 0%
0株
略歴
1980年1月 | 米国Marsh & McLennan International, Inc.(現Marsh, Inc.)入社 |
1983年7月 | マーシュアンドマクレナン株式会社(現マーシュジャパン株式会社)入社 |
1999年4月 | ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)出向 |
2000年4月 | インズウェブ株式会社(現当社)取締役 |
2001年12月 | 同社取締役退任 |
2004年11月 | マーシュジャパン株式会社取締役 |
2005年4月 | 米国Marsh,Inc.マネージングディレクター |
2010年1月 | マーシュジャパン株式会社代表取締役(COO) |
2020年6月 | 当社社外取締役(現任) |
2020年7月 | SBIインシュアランスグループ株式会社顧問(現任) |
その他
- 生年月日
- 1955年7月20日