役員の状況
田中晋
2023年12月の株式保有割合0%(0株)
- 2019年12月
取締役 - 0%
0株 - 2020年12月
取締役 - 0%
0株 - 2021年12月
取締役 - 0%
0株 - 2022年12月
取締役 - 0%
0株 - 2023年12月
取締役 - 0%
0株
略歴
1976年4月 | 任天堂株式会社入社 |
2012年7月 | 同社業務本部副本部長 |
2013年6月 | 同社取締役業務本部長 |
2016年6月 | 同社上席執行役員業務本部長 |
2018年6月 | 同上退任 同社顧問 |
2019年6月 | 同上退任 |
2020年3月 | 当社取締役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1953年3月11日