役員の状況
鬼塚ひろみ
2024年3月の株式保有割合0.008%(前回報告+0.001%、13,000株)
- 2021年3月
取締役
(非常勤) 指名・報酬諮問委員会 委員 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役
(非常勤) 指名・報酬諮問委員会 委員 - 0.002%
4,000株 - 2023年3月+0.005%
取締役
(非常勤) 指名・報酬諮問委員会 委員 - 0.007%
11,000株 - 2024年3月+0.001%
取締役
(非常勤) 指名・報酬諮問委員会 委員長 - 0.008%
13,000株
略歴
1976年4月東京芝浦電機株式会社(現株式会社東芝)入社
2005年4月東芝メディカルシステムズ株式会社(現キヤノンメディカルシステムズ株式会社)検体検査システム事業部長
2009年6月同社常務執行役員マーケティング統括責任者兼検体検査システム事業部長
2012年6月ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)常勤監査役(独立役員)
2015年6月同社社外取締役常勤監査等委員(独立役員)
2018年6月株式会社イーブックイニシアティブジャパン監査役(2022年2月退任)
2019年10月Zホールディングス株式会社(現LINEヤフー株式会社)社外取締役常勤監査等委員(独立役員)(2021年2月退任)ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)監査役(2023年9月退任)
2020年6月東京エレクトロンデバイス株式会社社外取締役(独立役員)(現任)
2021年6月当社社外取締役(現任)
その他
- 生年月日
- 1952年4月19日