役員の状況
栗田卓也
2024年3月の株式保有割合0%(200株)
- 2022年3月
社外取締役 - 0%
0株 - 2023年3月
社外取締役
(独立) - 0%
100株 - 2024年3月
社外取締役
(独立) - 0%
200株
略歴
1984年4月 | 建設省(現国土交通省)入省 |
2007年9月 | 内閣官房内閣参事官(内閣総理大臣官邸参事官室) |
2009年7月 | 国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課長 |
2011年7月 | 東日本大震災復興対策本部事務局参事官 |
2012年2月 | 復興庁統括官付参事官(企画班) |
2013年8月 | 国土交通省人事課長 |
2015年7月 | 同省都市局長 |
2018年7月 | 同省総合政策局長 |
2020年7月 | 同省国土交通事務次官 |
2021年7月 | 同省国土交通事務次官退任 |
2021年10月 | 三井住友信託銀行㈱顧問(現任) |
2022年6月 | 当社社外取締役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1961年8月31日