役員の状況
中野竹司
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2019年3月
監査役 - 0%
0株 - 2020年3月
監査役 - 0%
0株 - 2021年3月
監査役 - 0%
0株 - 2022年3月
監査役 - 0%
0株 - 2023年3月
監査役 - 0%
0株 - 2024年3月
監査役 - 0%
0株
略歴
1991年10月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1995年4月公認会計士登録
2006年10月弁護士登録(東京弁護士会)
2011年6月中野公認会計士事務所設立(現任)
2015年12月石澤・神・佐藤法律事務所(現奥・片山・佐藤法律事務所)パートナー就任(現任)
2016年6月高周波熱錬株式会社社外監査役就任(2024年6月退任予定)
2019年6月当社社外監査役就任(現任)
その他
- 生年月日
- 1968年8月11日