役員の状況
森山潔
2022年9月の株式保有割合0.336%(6,600株)
- 2022年9月
取締役
(監査等委員) - 0.336%
6,600株
略歴
1972年4月東京海上火災保険株式会社入社
1985年8月同社金沢支店業務課長
1997年7月同社経営企画部部長(経営計画担当)
1999年7月同社長野支店長
2002年6月同社理事営業推進部長
2003年6月同社執行役員就任営業推進部長
2004年10月東京海上日動火災保険株式会社執行役員就任営業企画部長
2006年6月東京海上日動あんしん生命保険株式会社専務取締役就任(東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員待遇)
2007年6月同社代表取締役専務就任
2009年6月同社代表取締役専務退任
2009年7月独立行政法人造幣局監事就任
2013年3月同法人監事退任
2013年4月東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問
2013年6月東京海上ミレア少額短期保険株式会社監査役就任
2014年3月同社監査役退任
2015年6月東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問退任
2015年6月当社常勤監査役就任
2018年1月株式会社FIND監査役就任
2019年12月株式会社FIND監査役退任
2022年3月当社取締役監査等委員就任(現任)
2022年3月株式会社保険ショップエージェント監査役就任(現任)
その他
- 生年月日
- 1950年2月10日