役員の状況
木場弘子
2023年12月の株式保有割合0%(0株)
- 2019年3月
監査役 - 0%
0株 - 2019年12月
監査役 - 0%
0株 - 2020年12月
監査役 - 0%
0株 - 2021年12月
監査役 - 0%
0株 - 2022年12月
監査役 - 0%
0株 - 2023年12月
監査役 - 0%
0株
略歴
1987年4月㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)入社
2001年4月千葉大学教育学部非常勤講師
2007年1月規制改革会議委員(官邸)(2010年3月退任)
2007年7月経済産業省総合資源エネルギー調査会委員(現)
2008年2月教育再生懇談会委員(官邸)(2009年11月退任)
2009年3月国土交通省交通政策審議会委員(2021年3月退任)
2013年4月千葉大学客員教授(現)
2016年1月海上保安庁政策アドバイザー(現)
2017年11月厚生労働省医道審議会委員(現)
2019年2月文部科学省中央教育審議会委員(2021年2月退任)
2019年6月当社監査役(現)
2022年11月企業の健全な水循環の取組に関する有識者会議委員(官邸)(現)(主な兼職)
東海旅客鉄道㈱社外取締役
その他
- 生年月日
- 1964年11月1日