役員の状況
金澤一輝
2020年3月の株式保有割合0.004%(前回報告+0.001%、5,000株)
- 2014年3月
補欠監査役 - 0.003%
3,000株 - 2015年3月 ±0%
取締役 - 0.003%
3,000株 - 2016年3月 ±0%
取締役 - 0.003%
3,000株 - 2017年3月 ±0%
取締役 - 0.003%
3,000株 - 2018年3月 ±0%
取締役 - 0.003%
3,000株 - 2019年3月 ±0%
取締役 - 0.003%
4,000株 - 2020年3月+0.001%
- - 0.004%
5,000株
略歴
2001年6月 | 川崎製鉄株式会社常務取締役 |
2003年4月 | JFEエンジニアリング株式会社専務取締役鶴見事業所長 |
2003年9月 | JFEホールディングス株式会社専務執行役員 |
2006年6月 | JFE商事ホールディングス株式会社常勤監査役 |
2009年4月 | 学校法人中部大学工学部客員教授 |
2010年6月 | 当社監査役(2013年6月辞任) |
2015年6月 | 当社取締役(現在) |
その他
- 生年月日
- 1944年10月10日