役員の状況
吉森彰宣
2019年12月の株式保有割合0%(0株)
- 2013年12月
監査役 - 0%
0株 - 2014年12月
監査役 - 0%
0株 - 2015年12月
監査役 - 0%
0株 - 2016年12月
監査役 - 0%
0株 - 2017年12月
監査役 - 0%
0株 - 2018年12月
監査役 - 0%
0株 - 2019年12月
監査役 - 0%
0株
略歴
昭和47年4月 | 日本火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社 |
平成23年6月 | 日本興亜損害保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社) 副社長執行役員 |
平成24年4月 | 同社顧問 |
平成24年6月 | 同社顧問退任 |
平成25年3月 | 当社監査役(現) |
その他
- 生年月日
- 昭和24年8月17日