役員の状況
岩﨑和文
2019年12月の株式保有割合0.004%(前回報告-0.004%、 400株)
- 2013年12月
監査役 - 0.004%
1,000株 - 2014年12月 ±0%
監査役 - 0.004%
1,000株 - 2015年12月 ±0%
監査役 - 0.004%
1,000株 - 2016年12月 ±0%
監査役 - 0.004%
1,000株 - 2017年12月 ±0%
監査役 - 0.004%
200株 - 2018年12月+0.004%
監査役 - 0.008%
400株 - 2019年12月-0.004%
監査役 - 0.004%
400株
略歴
昭和50年11月 | 監査法人大成会計社(現EY新日本有限責任監査法人)入所 |
昭和54年3月 | 公認会計士登録 |
平成17年7月 | 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 代表社員神戸事務所長 |
平成17年7月 | 岩﨑公認会計士税理士事務所開設(現) |
平成22年6月 | 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退職 |
平成22年7月 | 株式会社増田製粉所社外監査役 |
平成25年3月 | 当社監査役(現) |
平成27年6月 | 虹技株式会社社外取締役 |
平成28年5月 | 株式会社山陽百貨店社外監査役(現) |
平成30年4月 令和元年6月 | 株式会社増田製粉所社外監査役退任 虹技株式会社社外取締役退任 |
その他
- 生年月日
- 昭和23年4月19日