役員の状況
金井広一
2020年3月の株式保有割合0.005%(前回報告+0.001%、13,405株)
- 2016年3月
取締役 - 0.001%
4,300株 - 2017年3月+0.001%
取締役 - 0.002%
7,305株 - 2018年3月+0.001%
取締役 - 0.003%
10,305株 - 2019年3月+0.001%
取締役 - 0.004%
12,405株 - 2020年3月+0.001%
取締役 - 0.005%
13,405株
略歴
1983年4月 | 当社入社 |
2003年4月 | 経理部長 |
2006年6月 | 理事職 |
2007年4月 | 財務経理部長 |
2010年6月 | 財務・経理本部経理部長 |
2011年6月 | 執行役員 |
2011年6月 | 経理部長 |
2012年6月 | 株式会社サンプラネット非常勤監査役(2016年6月退任) |
2016年6月 | 取締役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1960年1月28日