役名 | 担当 | 氏名 | 略歴 |
副社長執行役員 | 機械事業部門長、同管理本部長 | 竹内 正道 | 1984年4月2016年4月2018年4月2021年4月2023年4月 | 当社入社当社執行役員当社常務執行役員当社執行役員当社副社長執行役員(現) |
副社長執行役員 | 鉄鋼アルミ事業部門長 | 宮崎 庄司 | 1985年4月2015年4月2017年4月2018年4月2021年4月2024年4月 | 当社入社当社執行役員当社常務執行役員当社専務執行役員当社執行役員当社副社長執行役員(現) |
執行役員 | 鉄鋼アルミ事業部門真岡製造所長 | 有村 仁 | 1995年4月2024年4月 | 当社入社当社執行役員(現) |
執行役員 | 機械事業部門技術本部長、同管理本部副本部長 | 入谷 一夫 | 1994年4月2022年4月 | 当社入社当社執行役員(現) |
執行役員 | 安全・環境部、法務部、人事労政部、建設技術部、機材調達部、高砂製作所(直属部門)の担当、全社安全衛生の担当、全社環境防災の担当 | 岡野 康司 | 1989年4月2021年4月 | 当社入社当社執行役員(現) |
執行役員 | エンジニアリング事業部門プロジェクトエンジニアリングセンター、CWDセンターの担当 | 奥村 英樹 | 1992年4月2023年4月 | 当社入社当社執行役員(現) |
執行役員 | 機械事業部門新事業推進本部長、同管理本部副本部長 | 蔭木 陽一 | 1993年4月2023年4月 | 当社入社当社執行役員(現) |
執行役員 | 素形材事業部門鋳鍛鋼ユニット、アルミ鋳鍛ユニット、チタンユニットの担当 | 加藤 丈晴 | 1989年4月2021年4月 | 当社入社当社執行役員(現) |
執行役員 | 鉄鋼アルミ事業部門システム技術部、資源化推進部の担当、鉄鋼アルミ事業部門長特命事項の担当、同技術企画部長 | 木下 俊英 | 1994年4月2023年4月 | 当社入社当社執行役員(現) |
執行役員 | 機械事業部門生産本部長、同管理本部副本部長、新規事業企画について事業部門長を支援 | 猿丸 正悟 | 1989年4月2020年4月 | 当社入社当社執行役員(現) |
執行役員 | 溶接事業部門長 | 末永 和之 | 1991年4月2020年4月 | 当社入社当社執行役員(現) |