臨時報告書
- 【提出】
- 2022/02/18 11:21
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2022年2月14日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
代表取締役の異動
(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
① 新たに代表取締役になる者
※ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
② 代表取締役でなくなる者
※ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
以 上
① 新たに代表取締役になる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
森山 雅之 (1960年2月5日生) | 代表取締役 兼専務執行役員 | 取締役 兼専務執行役員 | 2022年4月1日 | 72,600株 |
水原 潔 (1960年1月13日生) | 代表取締役 兼専務執行役員 | 取締役 兼専務執行役員 | 2022年4月1日 | 55,200株 |
※ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
② 代表取締役でなくなる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
大橋 徹二 (1954年3月23日生) | 取締役会長 | 代表取締役会長 | 2022年4月1日 | 191,200株 |
※ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
氏名 | 略歴 | |
森山 雅之 | 1982年4月 | 当社入社 |
川崎工場車両開発センタ技術管理室 | ||
1988年7月 | 米国コーネル大学大学院留学 (~1990年6月) | |
2000年3月 | コマツアメリカ株式会社 (~2003年3月) | |
2010年4月 | 執行役員就任 | |
開発本部建機第一開発センタ所長 | ||
2014年4月 | コマツアメリカ株式会社社長兼COO | |
2015年4月 | 常務執行役員就任 | |
2017年4月 | マイニング事業本部長(現在に至る) | |
2018年4月 | 専務執行役員就任 | |
2019年6月 | 取締役兼専務執行役員就任(現在に至る) |
氏名 | 略歴 | |
水原 潔 | 1983年4月 | 当社入社 |
輸出営業本部営業総括室 | ||
1988年9月 | 小松ドレッサーカンパニー(現コマツアメリカ株式会社) (~1993年3月) | |
1997年3月 | コマツハノマーグ有限会社(現コマツドイツ有限会社) (~2003年3月) | |
2008年4月 | 建機マーケティング本部事業管理部長 | |
2011年4月 | 建機マーケティング本部建機経営企画室長 | |
2013年4月 | 執行役員就任 | |
インド総代表兼コマツインディア有限会社社長 | ||
2017年4月 | 常務執行役員就任 | |
建機マーケティング本部長 | ||
2019年4月 | 専務執行役員就任 | |
2019年6月 | 取締役兼専務執行役員就任(現在に至る) | |
2021年4月 | CMO兼建機ソリューション本部長(現在に至る) |
以 上