臨時報告書
- 【提出】
- 2019/02/05 13:56
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2019年1月31日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
代表取締役の異動
(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
① 新たに代表取締役になる者
※ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
② 代表取締役でなくなる者
※ 2019年4月1日付で代表権のない取締役に就任し、2019年6月中旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、顧問に就任予定です。
※ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
なお、この異動に伴い、代表取締役社長の大橋徹二が代表取締役会長に就任することを決議いたしました。
※ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
以 上
① 新たに代表取締役になる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日(予定) | 所有株式数 |
小川 啓之 (1961年3月23日生) | 代表取締役社長 兼CEO | 取締役 兼専務執行役員 | 2019年4月1日 | 19,100株 |
※ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
② 代表取締役でなくなる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日(予定) | 所有株式数 |
藤塚 主夫 (1955年3月13日生) | 取締役 | 代表取締役副社長 | 2019年4月1日 | 65,300株 |
※ 2019年4月1日付で代表権のない取締役に就任し、2019年6月中旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、顧問に就任予定です。
※ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
なお、この異動に伴い、代表取締役社長の大橋徹二が代表取締役会長に就任することを決議いたしました。
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日(予定) | 所有株式数 |
大橋 徹二 (1954年3月23日生) | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 兼CEO | 2019年4月1日 | 119,900株 |
※ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
氏名 | 略歴 |
小川 啓之 | 1985年4月 当社入社 川崎工場生産技術部生産技術課 2004年4月 コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場長(~2007年3月) 2007年4月 生産本部大阪工場管理部長 2010年4月 執行役員就任 2010年4月 生産本部茨城工場長 2013年4月 生産本部 調達本部長 2014年4月 インドネシア総代表兼コマツマーケティング・サポートインドネシア 株式会社会長(~2016年3月) 2015年4月 常務執行役員就任 2016年4月 生産本部長 2018年4月 専務執行役員就任 2018年6月 取締役兼専務執行役員就任(現在に至る) |
以 上