役員の状況
藤本哲司
2019年12月の株式保有割合0.064%(前回報告+0.009%、60,400株)
- 2014年3月
取締役
経理財務・連結経営・内部統制担当兼環境事業カンパニープレジデント - 0.022%
10万株 - 2015年3月+0.017%
取締役
監査委員会委員 - 0.039%
18万株 - 2016年3月 ±0%
取締役
監査委員会委員 - 0.039%
18万株 - 2017年3月-0.003%
取締役
監査委員会委員 - 0.036%
36,700株 - 2017年12月+0.006%
取締役
監査委員会委員 - 0.042%
42,600株 - 2018年12月+0.013%
取締役
監査委員会委員 - 0.055%
55,800株 - 2019年12月+0.009%
取締役
監査委員会委員 - 0.064%
60,400株
略歴
1976年4月 | 当社入社 |
2004年4月 | 当社執行役員 |
同 | 当社管理本部財務・管理統括 |
2007年6月 | 当社取締役(現在) |
2008年4月 | 当社常務執行役員 |
2011年4月 | 当社経理財務・連結経営・内部統制担当 |
2012年4月 | 荏原環境プラント株式会社代表取締役社長(2013年4月退任) |
2012年6月 | 当社専務執行役員 |
2013年4月 | 当社環境事業カンパニープレジデント |
2015年6月 | 当社監査委員会委員(現在) |
その他
- 生年月日
- 1953年1月9日