役員の状況
小林伸行
2021年3月の株式保有割合0%(1,500株)
- 2020年3月
社外取締役
監査委員会委員 - 0%
0株 - 2020年6月
社外取締役監査委員会委員 - -%
0株 - 2021年3月
社外取締役
監査委員会委員 - 0%
1,500株
略歴
1977年5月 | 公認会計士登録 |
1983年1月 1988年6月 | 監査法人中央会計事務所入所 同法人代表社員 |
2000年10月 | 同法人同業務管理本部審査部長(2006年6月まで) |
2006年9月 | 東陽監査法人入所 |
2007年6月 | ㈱ストライダーズ社外監査役(2019年6月まで) |
2008年1月 | 東陽監査法人代表社員 |
2014年8月 | 同法人理事長 |
2017年10月 | 同法人相談役(2018年8月まで) |
2018年3月 | 栄伸パートナーズ㈱代表取締役社長(現在) |
2019年6月 | イマジニア㈱社外取締役(監査等委員)(現在) 当社社外取締役(現在) |
その他
- 生年月日
- 1950年3月22日