役員の状況
永山治
2021年3月の株式保有割合0.001%(3,700株)
- 2020年6月
社外取締役取締役会議長指名委員会委員長、報酬委員会委員 - -%
2,000株 - 2021年3月
社外取締役
取締役会議長、 指名委員会委員長、報酬委員会委員 - 0.001%
3,700株
略歴
1971年4月 | ㈱日本長期信用銀行入社 |
1978年11月 | 中外製薬㈱入社 |
1985年3月 | 同社取締役 |
1987年3月 | 同社常務取締役 |
1989年3月 | 同社代表取締役副社長 |
1992年9月 | 同社代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)(2012年3月まで) |
2006年1月 | F.Hoffmann-La Roche Ltd.拡大経営委員会委員(2018年3月まで) |
2006年10月 | 公益財団法人東京生化学研究会理事長(現在) |
2009年4月 | 一般財団法人バイオインダストリー協会理事長(現在) |
2010年6月 | ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)社外取締役(2013年6月まで) |
2012年3月 | 中外製薬㈱代表取締役会長 最高経営責任者(CEO)(2018年3月まで) |
2013年6月 | ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)社外取締役取締役会議長(2019年6月まで) |
2018年3月 | 中外製薬㈱代表取締役会長(2020年3月まで) |
2020年3月 | 同社特別顧問(名誉会長)(現在) |
2020年7月 | 当社社外取締役(現在) |
その他
- 生年月日
- 1947年4月21日