役員の状況
藤森義明
2021年3月の株式保有割合0%(1,300株)
- 2020年3月
社外取締役
指名委員会委員、報酬委員会委員 - 0%
0株 - 2020年6月
社外取締役指名委員会委員、報酬委員会委員 - -%
0株 - 2021年3月
社外取締役
指名委員会委員、報酬委員会委員 - 0%
1,300株
略歴
1975年4月 | 日商岩井㈱(現双日㈱)入社 |
1986年10月 | 日本ゼネラル・エレクトリック㈱入社 |
1997年9月 | ゼネラル・エレクトリック・カンパニーカンパニー・オフィサー |
2001年5月 | 同社シニア・バイス・プレジデント(2011年8月まで) |
2008年10月 | 日本ゼネラル・エレクトリック㈱代表取締役会長兼社長兼CEO |
2011年3月 | 日本GE㈱代表取締役会長(2011年6月まで) |
2011年6月 | ㈱LIXIL取締役 ㈱住生活グループ(現㈱LIXILグループ)取締役 |
2011年8月 | 同社取締役代表執行役社長兼CEO ㈱LIXIL代表取締役社長兼CEO |
2012年6月 | 東京電力㈱(現東京電力ホールディングス㈱)社外取締役(2017年6月まで) |
2016年1月 | ㈱LIXIL代表取締役会長兼CEO |
2016年6月 | ㈱LIXILグループ相談役(2019年12月まで) 武田薬品工業㈱社外取締役(現在) |
2016年7月 | Boston Scientific Corporation社外取締役(現在) |
2017年2月 | シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン㈱最高顧問(現在) |
2018年1月 | Genpact Limited最高顧問(現在) |
2018年8月 | 日本オラクル㈱社外取締役会長(現在) |
2019年6月 | 当社社外取締役(現在) |
2020年3月 | 資生堂㈱社外取締役(現在) |
その他
- 生年月日
- 1951年7月3日