臨時報告書
- 【提出】
- 2020/02/20 15:25
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
2020年2月20日開催の当社取締役会において、当社の代表執行役の異動を決議したので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき提出する。
代表取締役の異動
代表執行役の異動(退任及び就任年月日 2020年4月1日)
氏 名 (生年月日) | 新役職名 | 現役職名 | 所有株式数 | 略 歴 |
大橋 豊 1955年10月23日生 | 退任 | 代表執行役 執行役副社長 輸出管理、インフォメーションシステム事業担当 | 62千株 | ― |
大隈 信幸 1958年7月31日生 | 取締役 | 代表執行役 専務執行役 経営企画、関係会社担当 | 47千株 | ― |
伊藤 泰之 1957年3月19日生 | 代表執行役 専務執行役 輸出管理、ビルシステム事業担当 | 専務執行役 ビルシステム事業担当 | 45千株 | 1980年 4月 当社入社 2014年 4月 当社常務執行役(電力・産業システム事業担当) 2017年 4月 当社専務執行役(電力・産業システム事業担当) 2018年 4月 当社専務執行役(ビルシステム事業担当) (現在に至る) |
漆間 啓 1959年7月27日生 | 代表執行役 専務執行役 経営企画、関係会社担当 | 専務執行役 社会システム事業担当 | 35千株 | 1982年 4月 当社入社 2015年 4月 当社常務執行役(FAシステム事業担当) 2017年 4月 当社常務執行役(社会システム事業担当) 2018年 4月 当社専務執行役(社会システム事業担当) (現在に至る) |
以 上