臨時報告書
- 【提出】
- 2021/07/28 16:43
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
2021年7月28日開催の当社取締役会において、当社の代表執行役の異動を決議したので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき提出する。
代表取締役の異動
代表執行役の異動(退任及び就任年月日 2021年7月28日)
氏 名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 所有株式数(株) | 略 歴 |
杉山 武史 1956年12月29日生 | 退任 | 代表執行役 執行役社長、CEO | 94,000 | ― |
永澤 淳 1960年3月16日生 | 代表執行役 専務執行役 監査、法務・コンプライアンス、コーポレートコミュニケーション(サステナビリティ、広報、宣伝)担当、CCO | 専務執行役 監査、法務・コンプライアンス、コーポレートコミュニケーション(サステナビリティ、広報、宣伝)担当、CCO | 23,400 | 1983年4月 当社入社 2016年4月 当社関西支社長 2018年4月 当社常務執行役(宣伝、国内営業担当) 2021年4月 当社専務執行役(監査、法務・コンプライアンス、コーポレートコミュニケーション(サステナビリティ、広報、宣伝)担当)、CCO 2021年7月 当社代表執行役、専務執行役(監査、法務・コンプライアンス、コーポレートコミュニケーション(サステナビリティ、広報、宣伝)担当)、CCO (現在に至る) |
以 上