役員の状況
各務眞規
2020年3月の株式保有割合0.023%(前回報告+0.002%、24,100株)
- 2014年3月
取締役上席執行役員
国内営業本部担当国内営業本部長市場開発部長 - 0.014%
14,800株 - 2015年3月+0.001%
取締役常務執行役員
国内営業本部担当国内営業本部長 - 0.015%
16,500株 - 2016年3月
取締役常務執行役員
国内営業本部担当国内営業本部長 - 0%
189株 - 2017年3月
取締役常務執行役員
国内営業本部担当国内営業本部長 - 0%
207株 - 2018年3月
取締役副社長執行役員
社長補佐国内営業・海外営業担当事業推進サポート室長 - 0%
221株 - 2019年3月
取締役
副社長執行役員 社長補佐 事業推進サポート室担当 国内営業・海外営業担当 - 0.021%
23,200株 - 2020年3月+0.002%
取締役
会長 - 0.023%
24,100株
略歴
1980年1月 | 当社入社 |
2008年10月 | 当社国内サービス本部サービス部長 |
2009年4月 | ニチユMHIフォークリフト㈱サービス部長 |
2009年6月 | 当社執行役員 ニチユMHIフォークリフト㈱執行役員営業本部副本部長 |
2010年6月 | 当社取締役 ニチユMHIフォークリフト㈱代表取締役社長 |
2013年4月 | 当社取締役[現任]上席執行役員 国内営業本部担当国内営業本部長 |
2014年4月 | 当社国内営業本部市場開発部長 |
2014年7月 | 当社国内営業本部国内カスタマーサービス部長 |
2015年6月 2017年10月 2018年6月 | 当社常務執行役員 当社副社長執行役員社長補佐 国内営業・海外営業担当 当社PMI推進室長 |
2019年4月 2020年6月 | 当社事業推進サポート室担当 当社取締役会長[現任] |
その他
- 生年月日
- 1952年1月6日