役員の状況
御子神隆
2024年3月の株式保有割合0.029%(前回報告+0.016%、30,528株)
- 2014年3月
取締役 - 0%
0株 - 2015年3月
取締役 - 0%
0株 - 2017年3月
取締役副社長執行役員(代表取締役)
社長補佐 - 0%
0株 - 2018年3月
取締役社長(代表取締役)
CEO - 0%
27株 - 2019年3月
取締役
社長 (代表取締役) CEO - 0.006%
6,000株 - 2021年3月+0.002%
取締役
会長 (代表取締役) - 0.008%
8,800株 - 2022年3月+0.002%
取締役
会長 (代表取締役) - 0.01%
11,100株 - 2023年3月+0.003%
取締役
会長 (代表取締役) - 0.013%
13,600株 - 2024年3月+0.016%
取締役
会長 (代表取締役) - 0.029%
30,528株
略歴
1981年4月 | 三菱重工業㈱入社 |
2007年4月 | 同社汎用機・特車事業本部ターボ技術部長 |
2010年4月 | 同社汎用機・特車事業本部副事業部長 |
2011年4月 | 同社汎用機・特車事業本部ターボ事業部長 |
2012年4月 | 同社汎用機・特車事業本部副事業本部長 |
2013年4月 | 当社取締役 三菱重工業㈱執行役員 |
2014年4月 | 同社機械・設備システムドメイン副ドメイン長兼品質総括部長 |
2015年4月 | 同社相模原製作所長 |
2016年4月 2016年6月 | 同社常務執行役員 当社取締役退任 三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス㈱取締役副社長 |
2017年1月 | ユニキャリア㈱取締役 |
2017年6月 | 当社代表取締役副社長執行役員社長補佐 |
2017年10月 | 当社代表取締役社長CEO 三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス㈱取締役 |
2020年4月 | 三菱重工業㈱常務執行役員ドメインCEO物流・冷熱・ドライブシステムドメイン長 |
2021年6月 | 当社代表取締役会長[現任] |
その他
- 生年月日
- 1956年3月19日