役員の状況
大西寛文
2018年12月の株式保有割合0%(0株)
- 2015年12月
補欠監査役 - 0%
0株 - 2016年12月
補欠監査役 - 0%
0株 - 2017年12月
補欠監査役 - 0%
0株 - 2018年12月
補欠監査役 - 0%
0株
略歴
昭和46年11月 | 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
昭和50年3月 | 公認会計士登録 |
平成5年5月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(平成22年12月退任) |
平成13年6月 | 日本公認会計士協会近畿会会長 |
平成13年7月 | 日本公認会計士協会本部副会長 |
平成16年7月 | 日本公認会計士協会本部監事(平成19年7月退任) |
平成18年4月 | 立命館大学大学院経営管理研究科教授(平成27年3月退任) |
平成23年6月 | 積水化学工業㈱社外監査役(平成27年6月退任) |
平成27年6月 | ㈱ジーエス・ユアサコーポレーション社外取締役(平成30年6月退任) |
平成28年3月 | 当社補欠社外監査役(現任) |
平成28年6月 | NCS&A㈱社外監査役、現在に至る |
重要な兼職の状況 公認会計士NCS&A㈱社外監査役 |
その他
- 生年月日
- 昭和21年1月1日