役員の状況
宮川圭治
2018年12月の株式保有割合0.002%(前回報告+0.001%、3,400株)
- 2014年3月
取締役 - 0%
300株 - 2014年12月
取締役 - 0%
700株 - 2015年12月
監査役 - 0.001%
1,300株 - 2016年12月 ±0%
監査役 - 0.001%
2,000株 - 2017年12月 ±0%
監査役 - 0.001%
2,700株 - 2018年12月+0.001%
監査役 - 0.002%
3,400株
略歴
昭和57年4月 | 日本貿易振興会(現日本貿易振興機構)入会 |
昭和63年7月 | バンカース・トラスト銀行(現ドイツ証券㈱)入行 |
平成11年7月 | ドイツ証券㈱M&A部門統括責任者 |
平成18年10月 | 同社投資銀行部門副会長(平成20年11月退任) |
平成21年9月 | リンカーン・インターナショナル㈱会長(平成30年12月退任) |
平成24年6月 | 当社社外監査役 |
平成25年6月 | 当社社外取締役 |
平成28年3月 | 当社監査役(現任) |
平成30年3月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役、現在に至る |
重要な兼職の状況 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 社外取締役 |
その他
- 生年月日
- 昭和33年11月5日生