役員の状況
飽本正巳(1958年2月4日生)
2018年3月の株式保有割合0.001%(1,600株)
- 2018年3月
取締役専務執行役員 - 0.001%
1,600株
略歴
1984年2月 | 平田機工㈱退社 |
1984年3月 | 当社入社 |
2003年4月 | 当社執行役員 |
東京エレクトロン九州㈱執行役員 | |
2004年6月 | 同社常務執行役員 |
2007年6月 | 当社常務執行役員 |
2008年10月 | 東京エレクトロン九州㈱取締役社長 |
2011年6月 | 当社取締役 |
2013年6月 | 当社取締役退任 |
2015年6月 | 当社取締役(現任) |
当社常務執行役員 | |
2017年6月 | 当社専務執行役員(現任) |
2018年4月 | 東京エレクトロン九州㈱取締役会長(現任) |
[主要な兼職] | |
東京エレクトロン九州㈱取締役会長 |
その他
- 生年月日