役員の状況
小林喜光
2024年3月の株式保有割合0%(5,519株)
- 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0%
1,256株 - 2022年3月
取締役 - 0%
2,844株 - 2023年3月
取締役 - 0%
4,384株 - 2024年3月
取締役 - 0%
5,519株
略歴
1974年12月 | 三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 |
2005年4月 | 同常務執行役員 |
2007年4月 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役社長三菱化学株式会社取締役社長 |
2012年6月 | 東京電力株式会社社外取締役(2015年3月まで) |
2015年4月 | 公益社団法人経済同友会代表幹事(2019年4月まで) |
2015年6月 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役会長 |
2015年9月 | 株式会社東芝社外取締役(2020年7月まで) |
2018年6月 | 同取締役会議長(2020年7月まで) |
2020年6月 | 当社社外取締役(現職) |
2021年6月 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役(2022年6月まで)東京電力ホールディングス株式会社取締役会長(現職) |
現三菱ケミカルグループ株式会社 |
その他
- 生年月日
- 1946年11月18日