役員の状況
牛窪恭彦
2024年3月の株式保有割合0%(10,208株)
- 2020年3月
執行役常務
リサーチ&コンサルティングユニット長 - 0%
6,216株 - 2021年3月
執行役常務
リサーチ&コンサルティング ユニット長 - 0%
1,852株 - 2022年3月
執行役
リサーチ&コンサルティング ユニット長 - 0%
3,747株 - 2023年3月
執行役
リサーチ&コンサルティング ユニット長 兼 グループCSuО - 0%
6,394株 - 2024年3月
執行役
リサーチ&コンサルティング ユニット長 兼 グループCSuО - 0%
10,208株
略歴
2016年4月 | BK産業調査部長(2017年4月より執行役員) |
2019年4月 | 当社執行役員リサーチ&コンサルティングユニット副ユニット長 |
2020年4月 | 当社執行役常務リサーチ&コンサルティングユニット長(2021年7月より執行役)BK常務執行役員リサーチ&コンサルティングユニット長 RI代表取締役社長 |
2021年4月 | RT取締役副社長(2023年4月まで) |
2022年9月 | 当社執行役リサーチ&コンサルティングユニット長兼サステナビリティ推進担当(グループCSuO)BK常務執行役員リサーチ&コンサルティングユニット長兼サステナビリティ推進担当(CSuO) |
2023年4月 | 当社執行役リサーチ&コンサルティングユニット長兼グループCSuO(現職)BK常務執行役員リサーチ&コンサルティングユニット長兼CSuO(現職)RT取締役(現職) |
2024年4月 | TB常務執行役員CSuO(現職) |
その他
- 生年月日
- 1966年7月2日