役員の状況
若林資典
2023年3月の株式保有割合0.001%(15,240株)
- 2018年3月
執行役常務
リサーチ&コンサルティングユニット長 - 0%
0株 - 2019年3月
執行役常務
リサーチ&コンサルティングユニット長 兼 リスク管理グループ長(グループCRO) - 0%
33,122株 - 2020年3月
執行役専務
リスク管理グループ長 (グループCRO) - 0%
61,965株 - 2021年3月
執行役専務
リスク管理グループ長 (グループCRO) - 0%
8,730株 - 2022年3月
執行役
リスク管理グループ長 (グループCRO) - 0%
11,328株 - 2023年3月
執行役
グループCRO - 0.001%
15,240株
略歴
2015年4月 | BK執行役員産業調査部長 |
2016年4月 | BK常務執行役員 リサーチ&コンサルティングユニット長兼営業部店担当役員 |
2018年4月 | 当社執行役常務 リサーチ&コンサルティングユニット長 |
2019年4月 | 当社執行役常務 リサーチ&コンサルティングユニット長兼リスク管理グループ長(2019年6月より取締役兼執行役常務) |
2019年6月 | RI取締役社長 |
2020年4月 | 当社取締役兼執行役専務リスク管理グループ長(2021年7月より取締役兼執行役) BK副頭取執行役員リスク管理グループ長 TB副社長執行役員リスク管理グループ長 |
2021年4月 | RT取締役(2022年4月まで) |
2021年11月 | 当社取締役兼執行役リスク管理グループ長兼コンプライアンス統括グループ長 BK副頭取執行役員リスク管理グループ長兼コンプライアンス統括グループ長 TB副社長執行役員リスク管理グループ長兼コンプライアンス統括グループ長 |
2022年4月 | 当社取締役兼執行役リスク管理グループ長 BK取締役副頭取業務執行統括補佐兼リスク管理グループ長 TB常務執行役員リスク管理グループ長 |
2023年4月 | 当社取締役兼執行役グループCRО(現職) BK取締役副頭取業務執行統括補佐兼CRО(現職) |
その他
- 生年月日
- 1964年8月13日