役員の状況
阿部紘武
2019年3月の株式保有割合0%(46,500株)
- 2015年3月
取締役 - 0%
0株 - 2016年3月
取締役 - 0%
8,000株 - 2017年3月
取締役 - 0%
21,100株 - 2018年3月
取締役 - 0%
0株 - 2019年3月
取締役 - 0%
46,500株
略歴
1970年1月 | 等松・青木監査法人入社 |
1985年6月 | 米国デロイトトウシュ会計事務所ニューヨーク事務所出向(1992年10月まで) |
1990年7月 | 監査法人トーマツ代表社員 |
2001年6月 | 同包括代表社員(CEO)(2007年5月まで) |
2004年6月 | デロイトトウシュトーマツリミテッドエグゼクティブメンバー(2007年5月まで) |
2007年6月 | 監査法人トーマツシニアアドバイザー(2009年12 月まで) |
2010年1月 | 公認会計士阿部紘武事務所(現職) |
2010年6月 | コネクシオ株式会社社外監査役(2018年6月まで) |
2010年9月 | 中央大学専門職大学院客員教授(2012年3月まで) |
2011年6月 | 本田技研工業株式会社社外監査役(2015年6月まで) |
2012年10月 | 新日鐵住金株式会社社外監査役(2016年6月まで) |
2015年6月 | 当社取締役(現職) |
その他
- 生年月日
- 1944年11月13日