役員の状況
伊藤卓
2020年3月の株式保有割合0.001%(4,800株)
- 2014年3月
常務取締役 - 0%
800株 - 2015年3月
常勤監査役 - 0%
800株 - 2016年3月
常勤監査役 - 0.001%
4,800株 - 2017年3月 ±0%
常勤監査役 - 0.001%
4,800株 - 2018年3月 ±0%
常勤監査役 - 0.001%
4,800株 - 2019年3月 ±0%
常勤監査役 - 0.001%
4,800株 - 2020年3月 ±0%
常勤監査役 - 0.001%
4,800株
略歴
1980年4月東京海上火災保険株式会社入社
2011年6月当社執行役員経営企画部長
2013年6月東京海上日動火災保険株式会社常務取締役
2013年6月当社常務取締役
2015年6月東京海上日動火災保険株式会社常務取締役退任
2015年6月当社常務取締役退任
2015年6月当社常勤監査役(現職)
その他
- 生年月日
- 1957年5月19日