役員の状況
大槻奈那
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2018年3月
監査役 - 0%
0株 - 2019年3月
監査役 - 0%
0株 - 2020年3月
監査役 - 0%
0株 - 2021年3月
監査役 - 0%
0株 - 2022年3月
監査役 - 0%
0株 - 2023年3月
監査役 - 0%
0株 - 2024年3月
監査役 - 0%
0株
略歴
1988年4月三井信託銀行株式会社入行
1994年6月パリ国立銀行入行
1998年3月HSBC証券会社入社
2000年1月スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社日韓金融機関格付チームヘッド
2005年12月UBS証券株式会社調査部マネジング・ディレクター
2011年6月メリルリンチ日本証券株式会社マネジング・ディレクター
2015年9月名古屋商科大学大学院マネジメント研究科教授(現職)
2016年1月マネックス証券株式会社執行役員チーフ・アナリスト
2018年6月当社監査役(現職)
2021年4月マネックス証券株式会社専門役員チーフ・アナリスト
2022年8月同社専門役員チーフ・アナリスト退任
2022年9月ピクテ・ジャパン株式会社シニア・フェロー(現職)
その他
- 生年月日
- 1964年9月17日