役員の状況
小宮暁
2024年3月の株式保有割合0.003%(58,100株)
- 2018年3月
専務取締役(代表取締役)
海外事業総括 - 0.001%
6,100株 - 2019年3月 ±0%
専務取締役
(代表取締役) 海外事業総括、 Co-Head of International Business - 0.001%
10,000株 - 2020年3月+0.001%
取締役社長
(代表取締役) グループCEO、 グループカルチャー総括 - 0.002%
12,100株 - 2021年3月 ±0%
取締役社長(代表取締役)
グループCEO、グループカルチャー総括 - 0.002%
14,500株 - 2022年3月 ±0%
取締役社長(代表取締役)
グループCEO、グループカルチャー総括 - 0.002%
16,600株 - 2023年3月+0.001%
取締役社長(代表取締役)
グループCEO、グループカルチャー総括 - 0.003%
54,400株 - 2024年3月 ±0%
取締役社長(代表取締役)
グループCEO、グループカルチャー総括 - 0.003%
58,100株
報酬1億円超の役員として登場
- 2020年3月
- 1億3300万
- 2021年3月 +1600万
- 1億4900万
- 2022年3月 +3500万
- 1億8400万
- 2023年3月 +6900万
- 2億5300万
- 2024年3月 -4000万
- 2億1300万
略歴
1983年4月東京海上火災保険株式会社入社
2012年6月日新火災海上保険株式会社取締役常務執行役員
2015年3月同社取締役常務執行役員退任
2015年4月当社執行役員経営企画部長
2016年4月当社常務執行役員
2018年4月当社専務執行役員
2018年4月東京海上日動火災保険株式会社専務取締役
2018年6月当社専務取締役
2019年6月東京海上日動火災保険株式会社取締役会長
2019年6月当社取締役社長(現職)
2024年4月東京海上日動火災保険株式会社取締役(現職)
その他
- 生年月日
- 1960年8月15日