役員の状況
御立尚資
2024年3月の株式保有割合0%(6,500株)
- 2017年3月
取締役 - 0%
0株 - 2018年3月
取締役 - 0%
100株 - 2019年3月
取締役 - 0%
100株 - 2020年3月
取締役 - 0%
100株 - 2021年3月
取締役 - 0%
1,200株 - 2022年3月
取締役 - 0%
1,600株 - 2023年3月
取締役 - 0%
5,800株 - 2024年3月
取締役 - 0%
6,500株
略歴
1979年4月日本航空株式会社入社
1993年10月ボストンコンサルティンググループ入社
1999年1月同社ヴァイスプレジデント・アンド・パートナー
2005年1月同社日本代表、ヴァイスプレジデント・アンド・パートナー
2005年5月同社日本代表、マネージング・ディレクター・アンド・シニア・パートナー
2013年4月京都大学経営管理大学院客員教授
2016年1月ボストンコンサルティンググループマネージング・ディレクター・アンド・シニア・パートナー
2017年6月当社取締役(現職)
2017年10月ボストンコンサルティンググループシニア・アドバイザー
2020年4月京都大学経営管理大学院特別教授(現職)
2021年12月ボストンコンサルティンググループシニア・アドバイザー退任
その他
- 生年月日
- 1957年1月21日