役員の状況
永野毅
2024年3月の株式保有割合0.005%(93,800株)
- 2014年3月
取締役社長(代表取締役) - 0.002%
18,400株 - 2015年3月+0.001%
取締役社長(代表取締役) - 0.003%
19,400株 - 2016年3月 ±0%
取締役社長(代表取締役)
グループCEO - 0.003%
20,200株 - 2017年3月 ±0%
取締役社長(代表取締役)
グループCEO・グループカルチャー総括 - 0.003%
21,000株 - 2018年3月 ±0%
取締役社長(代表取締役)
グループCEO、グループカルチャー総括 - 0.003%
22,100株 - 2019年3月 ±0%
取締役社長
(代表取締役) グループCEO、 グループカルチャー総括 - 0.003%
23,200株 - 2020年3月+0.001%
取締役会長 - 0.004%
27,600株 - 2021年3月 ±0%
取締役会長 - 0.004%
28,800株 - 2022年3月 ±0%
取締役会長 - 0.004%
29,900株 - 2023年3月+0.001%
取締役会長 - 0.005%
91,900株 - 2024年3月 ±0%
取締役会長 - 0.005%
93,800株
報酬1億円超の役員として登場
- 2014年3月
- 1億1600万
- 2015年3月 +1800万
- 1億3400万
- 2016年3月 +4300万
- 1億7700万
- 2017年3月 -400万
- 1億7300万
- 2018年3月 +200万
- 1億7500万
- 2019年3月 -2900万
- 1億4600万
- 2020年3月 -2200万
- 1億2400万
- 2021年3月 -1300万
- 1億1100万
- 2022年3月 +2900万
- 1億4000万
- 2023年3月 +4900万
- 1億8900万
- 2024年3月 -2800万
- 1億6100万
略歴
1975年4月東京海上火災保険株式会社入社
2003年6月同社執行役員東海本部名古屋営業第三部長
2004年10月東京海上日動火災保険株式会社執行役員名古屋営業第三部長
2006年6月同社常務執行役員
2008年6月同社常務取締役
2008年6月当社取締役
2009年6月当社取締役退任
2010年6月東京海上日動火災保険株式会社専務取締役
2011年6月当社専務取締役
2012年6月東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長
2012年6月当社取締役副社長
2013年6月東京海上日動火災保険株式会社取締役社長
2013年6月当社取締役社長
2016年4月東京海上日動火災保険株式会社取締役会長
2019年6月同社取締役会長退任
2019年6月当社取締役会長(現職)
その他
- 生年月日
- 1952年11月9日