役員の状況
遠藤良成
2022年3月の株式保有割合0.001%(9,800株)
- 2021年3月
常務取締役
グループ資産運用総括 - 0.001%
8,500株 - 2022年3月 ±0%
常務取締役
グループ資産運用総括 - 0.001%
9,800株
略歴
1987年4月東京海上火災保険株式会社入社
2017年4月東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役
2018年3月同社常務取締役退任
2018年4月当社執行役員財務企画部長
2018年4月東京海上日動火災保険株式会社執行役員財務企画部長
2020年4月当社常務執行役員
2020年4月東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員
2020年6月同社常務取締役
2020年6月当社常務取締役(現職)
2022年4月東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(現職)
その他
- 生年月日
- 1963年7月30日