役員の状況
成川哲夫
2024年3月の株式保有割合0%(4,000株)
- 2018年3月
取締役 - 0%
0株 - 2019年3月
取締役 - 0%
0株 - 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役 - 0%
1,000株 - 2023年3月
取締役 - 0%
2,000株 - 2024年3月
取締役 - 0%
4,000株
略歴
1974年4月㈱日本興業銀行入行
1997年12月ドイツ興銀社長
2004年4月㈱みずほ銀行常務取締役
2006年4月興和不動産㈱専務執行役員企画管理本部長
2010年4月同社代表取締役社長
2012年10月新日鉄興和不動産㈱代表取締役社長兼社長執行役員
2014年6月同社取締役相談役
2016年6月同社相談役
2017年4月同社相談役退任
2018年6月当社取締役(現任)
その他
- 生年月日
- 1949年4月15日