役員の状況
長瀬眞
2023年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2016年3月
取締役 - 0%
0株 - 2017年3月
取締役 - 0%
0株 - 2018年3月
取締役 - 0%
0株 - 2019年3月
取締役 - 0%
0株 - 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役 - 0%
0株 - 2023年3月
取締役 - 0%
0株
略歴
1972年4月全日本空輸㈱入社
2009年4月同社代表取締役副社長執行役員
2012年4月㈱ANA総合研究所代表取締役社長
2016年4月ANAホールディングス㈱常勤顧問
2016年6月当社取締役(現任)
2017年3月ANAホールディングス㈱常勤顧問退任
その他
- 生年月日
- 1950年3月13日