有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2) 【役員の状況】
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(注)1 取締役越村敏昭、中西勝則、種本祐子は、社外取締役であります。
2 監査役村松衛、齋藤安彦、佐藤誠二は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 取締役大賀了、監査役杉本正実は、新任の取締役及び監査役であり、2020年6月26日開催の定時株主総会により選任されております。
ニ 社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役及び社外監査役は、当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有しておりません。
社外取締役中西勝則氏は、株式会社静岡銀行の代表取締役として、当社と資金の貸付等の取引を行っているほか、一般社団法人静岡県経営者協会の代表として、当社と加入団体会費等の取引を行っております。
その他の社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別の利害関係はございません。
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数 (千株) | ||||||||||||
代表取締役会長 | 酒 井 公 夫 | 1954年12月16日生 |
| (注)3 | 32 | ||||||||||||
代表取締役社長 グループ経営推進室 内部監査室 担当 | 今 田 智 久 | 1956年9月5日生 |
| (注)3 | 13 | ||||||||||||
専務取締役 CSV推進室・人事部 グループ経営推進部 シニア事業部 担当 | 川 井 敏 行 | 1964年12月4日生 |
| (注)3 | 296 | ||||||||||||
常務取締役 経営管理部・主計部・鉄道部 総務部担当 グループ経営推進室 副担当 | 田 中 尚 弘 | 1969年3月10日生 |
| (注)3 | 12 | ||||||||||||
常務取締役不動産アセット マネジメント事業部不動産分譲事業部不動産流通事業部ホテル事業部担当 | 大 谷 和 紀 | 1969年5月9日生 |
| (注)3 | 12 | ||||||||||||
取締役 | 越 村 敏 昭 | 1940年9月20日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||
取締役 | 中 西 勝 則 | 1953年6月15日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数 (千株) | ||||||||||||||
取締役 | 種 本 祐 子 | 1957年1月23日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||
取締役 | 三 浦 孝 文 | 1960年5月31日生 |
| (注)3 | 13 | ||||||||||||||
取締役不動産分譲事業部長 | 前 田 大 輔 | 1970年4月9日生 |
| (注)3 | 12 | ||||||||||||||
取締役グループ経営推進室長 | 大 賀 了 | 1976年11月11日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||
常勤監査役 | 村 松 衛 | 1960年8月7日生 |
| (注)4 | 12 | ||||||||||||||
常勤監査役 | 杉 本 正 実 | 1954年10月18日生 |
| (注)4 | 12 | ||||||||||||||
監査役 | 齋 藤 安 彦 | 1949年12月24日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||
監査役 | 佐 藤 誠 二 | 1953年4月5日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||
計 | 419 |
(注)1 取締役越村敏昭、中西勝則、種本祐子は、社外取締役であります。
2 監査役村松衛、齋藤安彦、佐藤誠二は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 取締役大賀了、監査役杉本正実は、新任の取締役及び監査役であり、2020年6月26日開催の定時株主総会により選任されております。
ニ 社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役及び社外監査役は、当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有しておりません。
社外取締役中西勝則氏は、株式会社静岡銀行の代表取締役として、当社と資金の貸付等の取引を行っているほか、一般社団法人静岡県経営者協会の代表として、当社と加入団体会費等の取引を行っております。
その他の社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別の利害関係はございません。