役員の状況
兼元俊德
2019年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2019年3月
監査役
(非常勤) - 0%
0株
略歴
1968年4月警察庁入庁
1995年8月同庁国際部長
1996年10月国際刑事警察機構(ICPO-Interpol)総裁
2000年8月警察大学校長
2001年4月内閣官房内閣情報官
2006年4月同上退官
2007年1月弁護士登録(第一東京弁護士会)
2007年2月シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル
2018年6月同上退任
2019年6月当社監査役(現在に至る)
その他
- 生年月日
- 1945年8月24日