役員の状況
吉田康之
2022年3月の株式保有割合0.013%(前回報告+0.003%、14,000株)
- 2019年3月
取締役
(非常勤) - 0%
0株 - 2020年3月
- - 0.004%
4,000株 - 2021年3月+0.006%
- - 0.01%
11,000株 - 2022年3月+0.003%
- - 0.013%
14,000株
略歴
1971年4月 | ㈱三菱総合研究所入社 |
2002年10月 | 同社参与 |
2007年10月 | ㈱日建設計総合研究所入社 上席研究員 |
2008年1月 | 同社常務理事上席研究員 |
2008年6月 2009年3月 | ㈱タダノ社外取締役 ㈱日建設計総合研究所取締役常務理事副所長 |
2011年3月 | 同退任 |
2019年6月 2021年6月 | 当社取締役(非常勤、社外取締役)(現) ㈱タダノ社外取締役退任 |
その他
- 生年月日
- 1947年8月23日