役員の状況
髙橋洋
2023年3月の株式保有割合0.003%(前回報告+0.001%、2,900株)
- 2020年3月
- - 0%
0株 - 2021年3月
- - 0.001%
1,000株 - 2022年3月+0.001%
- - 0.002%
2,000株 - 2023年3月+0.001%
- - 0.003%
2,900株
略歴
1977年4月 | 日本開発銀行入行 |
2008年10月 | ㈱日本政策投資銀行取締役常務執行役員 |
2011年6月 | 同退任 |
2011年6月 | スカイネットアジア航空㈱代表取締役社長 |
2017年6月 2017年6月 | 同退任 ㈱日本経済研究所代表取締役社長 |
2017年6月 | KNT-CTホールディングス㈱社外取締役(現) |
2018年6月 | 宮交ホールディングス㈱社外取締役(現) |
2020年6月 | 当社監査役(非常勤、社外監査役)(現) |
2023年3月 | ㈱日本経済研究所取締役(現) |
その他
- 生年月日
- 1954年9月3日