役員の状況
佐藤孝夫
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2020年3月
監査役 - 0%
0株 - 2021年3月
監査役 - 0%
0株 - 2022年3月
監査役 - 0%
0株 - 2023年3月
監査役 - 0%
0株 - 2024年3月
監査役 - 0%
0株
略歴
1988年3月 | 公認会計士登録 |
2003年5月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 |
2007年7月 | 同監査法人本部理事 |
2009年6月 | 同監査法人本部理事退任 |
2014年7月 | 同監査法人監事 |
2016年6月 | 同監査法人監事退任 |
2017年7月 | 佐藤孝夫会計事務所代表(現在) |
2020年6月 | 当社監査役(現在) |
その他
- 生年月日
- 1954年7月17日