役員の状況
佐藤佳孝
2018年3月の株式保有割合0.012%(前回報告+0.002%、25,408株)
- 2014年3月
取締役会長(代表取締役) - 0.008%
17,808株 - 2015年3月+0.001%
取締役会長(代表取締役) - 0.009%
19,208株 - 2016年3月 ±0%
取締役会長(代表取締役) - 0.009%
20,208株 - 2017年3月+0.001%
取締役会長(代表取締役) - 0.01%
22,408株 - 2018年3月+0.002%
取締役会長(代表取締役) - 0.012%
25,408株
略歴
昭和49年4月 | 北海道電力株式会社入社 |
平成15年7月 | 同理事情報通信部長 |
平成18年6月 | 同常務取締役 |
平成18年6月 | ほくでん情報テクノロジー株式会社取締役社長(平成20年3月退任) |
平成19年6月 | 北海道電力株式会社常務取締役 お客さま本部長 |
平成20年3月 | 同取締役社長お客さま本部長 |
平成21年6月 | 同取締役社長 |
平成24年3月 | 同取締役会長(現在) |
その他
- 生年月日
- 昭和25年4月22日生