役員の状況
鵜飼光子
2024年3月の株式保有割合0.006%(前回報告+0.001%、12,800株)
- 2018年3月
取締役 - 0%
0株 - 2019年3月
取締役 - 0%
1,000株 - 2020年3月
取締役 - 0.001%
3,100株 - 2021年3月+0.002%
取締役 - 0.003%
6,000株 - 2022年3月+0.001%
取締役
監査等委員 - 0.004%
8,300株 - 2023年3月+0.001%
取締役
監査等委員 - 0.005%
10,800株 - 2024年3月+0.001%
取締役
監査等委員 - 0.006%
12,800株
略歴
1983年4月 | お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助手(1985年3月退任) |
1985年4月 | 群馬女子短期大学助教授(1991年3月退任) |
1991年4月 | 武蔵丘短期大学助教授(2001年3月退任) |
2001年4月 | 北海道教育大学大学院教育学研究科教授 |
2018年4月 | 同名誉教授(現在) |
2018年6月 | 北海道電力株式会社取締役 |
2022年6月 | 同取締役監査等委員(現在) |
その他
- 生年月日
- 1952年4月20日